第一届时期(1986年4月-1991年4月)
主 任 委员:叶守泽
副主任委员:张昌期 姚宝庆 韩邵荣
委 员:(按姓氏笔划排序):
王春暖 |
陆仕镇 |
刘如铎 |
刘晓亭 |
刘国良 |
农大观 |
陈瑞滋 |
郑伯坤 |
梁年生 |
袁振缨 |
原锡盛 |
谭月灿 |
|
|
主 编:叶守泽
责任编辑:韩邵荣
编辑人员:孔祥元 邓淑珍 宋绪典 (先后参加过编辑工作)
第二届时期(1991年4月-1996年4月)
1991年第1期:
主 编:叶守泽
责任编辑:韩邵荣
1991年第2期:
主 编:吴国栋
责任编辑:韩邵荣
自1995年第1期起,由半年刊改为季刊,并与清江水电开发总公司共同主办,重新组织了编委会及编辑部,仍为内部刊物,刊号:“鄂内刊序第63号”。
编委会成员:
主任委员: 王宏硕
副主任委员:余建中 罗有名
委 员:(按姓氏笔划排序):
王开治 |
王春暖 |
叶竹松 |
刘晓亭 |
刘德富 |
庄正兴 |
余建中 |
杨立常 |
杨华全 |
周厚贵 |
罗有名 |
梁年生 |
舒学翰 |
韩邵荣 |
编辑部成员:
主 编:王开治
副 主 编:韩邵荣 叶竹松
编辑部主任: 余名凯
第三届时期(1996年4月-2000年4月)
1996年第二期至1997年第二期编委会成员中魏光雯替换了舒学翰,其他不变。编辑部成员中,副主编由吴晓铭替换了叶竹松。责任编辑为赵漫红。此外,何王冰、张从新、周芬娜、胡忠等先后参加过编辑工作。
1997年第3期至2000年第四期编委会成员同前。编辑部副主编由周瑾如替换韩邵荣。
1988年自第1期开始,由小16K(开)版面扩大为大16K(开)。刊物内容在原有规模的基础上增加了50%。
第四届时期(2000年4月-2004年4月)
2001年3月第一期(总40期)编委会成员同前。
编辑部成员:
主 编: 王开治
副 主 编: 王绍良 吴晓铭
编 辑: 胡 忠
办公室主任: 胡天龙
2001年6月19日《湖北水力发电》获出版许可证,向国内外公开发行,刊号为CN42-1646/TV。2001年6月30日新第1期(总41期)正式公开出版。
编委会成员:
主任委员: 王宏硕
副主任委员:余建中 罗有名
委 员:(按姓氏笔划排序):
王开治 |
王宏硕 |
王绍良 |
王春暖 |
王儒述 |
吴晓铭 |
刘晓亭 |
刘德富 |
庄正兴 |
余建中 |
杨立常 |
杨华全 |
周厚贵 |
罗光大 |
罗有名 |
梁年生 |
魏光雯 |
|
|
|
|
编辑部成员:
主 编:王开治
副 主 编:王绍良 吴晓铭
编 辑:陆 丹 江 晖 刘元秀
英文翻译: 张文昌
办公室主任:熊振威 陈润发
第五届时期(2004年4月-2008年4月)
编委会成员:
顾 问: 王宏硕 罗有名 王开治
主任委员: 陆述远
副主任委员:余建中 崔志豪
委 员:(按姓氏笔划排序):
王绍良 |
王春暖 |
王儒述 |
王 宏 |
邓诗军 |
田 斌 |
刘晓亭 |
庄正兴 |
朱诗鰲 |
孙 役 |
陆述远 |
余建中 |
杨立常 |
杨华全 |
杨建东 |
张桂龙 |
周 伟 |
周厚贵 |
崔志豪 |
梁年生 |
韩 翔 |
曹学德 |
|
|
|
|
|
|
编辑部成员:
主 编:曹学德
副 主 编:王绍良 孙 役
编 辑:陆 丹 刘元秀 江 晖
英文翻译: 张文昌
办公室主任:熊振威 陈润发
第六届时期(2008年4月-2014年12月)
编委会成员:
主任委员: 郭际康
副主任委员: 余建中 傅秀堂
委 员(按姓氏笔划排序):
王 宏 |
王 斌 |
王小毛 |
王坤元 |
王绍良 |
邓诗军 |
田 斌 |
关根志 |
孙 役 |
伍鹤皋 |
余建中 |
陈 斌 |
金 峰 |
李平诗 |
邹幼汉 |
杨华全 |
杨建东 |
张桂龙 |
周 伟 |
周友斌 |
周世平 |
周厚贵 |
周建中 |
涂长庚 |
徐新民 |
钟子文 |
段献忠 |
郭际康 |
韩 翔 |
曹学德 |
傅秀堂 |
蔡维由 |
|
|
|
|
编辑部成员:
主 编:曹学德
副 主 编:王绍良 孙 役
编 辑:陆 丹 刘元秀 江 晖
英文翻译:张文昌
办公室主任:熊振威 陈润发
《水电与新能源》编辑部第一次会议2010年1月14日在湖北能源集团股份有限公司举行。经补充、调整,产生了新的期刊编辑部。成员如下:
编辑部成员:
主 编: |
王绍良 |
|
|
|
副主编: |
杜士国 |
马华明 |
孙 役 |
|
办公室主任: |
罗 丹 |
陈润发 |
|
|
编 辑: |
刘雪琴 |
靳盘齐 |
江 晖 |
陆 丹 |
英文翻译: |
张文昌 |
|
|
|
编务: |
胡永芳 |
|
|
|
广 告 部: |
唐宴军 |
|
|
|
第七届时期(2014年12月-迄今)
编委会成员:
主任委员: 郭际康
副主任委员:孙志禹 张雪桂 黄介生
委 员:(按姓氏笔划排序,45人):
王 萍 |
马华民 |
王万林 |
王绍良 |
王敦春 |
石小平 |
田 斌 |
付 明 |
伍鹤皋 |
刘克传 |
关根志 |
汪小兵 |
安旭文 |
孙志禹 |
杜士国 |
李文伟 |
李平诗 |
杨太华 |
杨建东 |
余 英 |
邹幼汉 |
汪在芹 |
张志猛 |
张桂龙 |
张雪桂 |
陈先明 |
陈红坤 |
陈启卷 |
周友斌 |
周建中 |
周世平 |
郑 斌 |
胡 伟 |
胡志根 |
侯浩波 |
袁 兵 |
徐云修 |
郭际康 |
郭艳阳 |
涂长庚 |
宾洪祥 |
黄介生 |
黄国兵 |
曹学德 |
蔡维由 |
|
|
|
|
编辑部成员:
主 编: |
王绍良 |
|
|
|
常务副主编: |
徐云修 |
|
|
|
执行副主编: |
杜士国 |
|
|
|
副主编: |
陈启卷 |
胡志根 |
侯浩波 |
|
办公室主任: |
江 晖 |
胡永芳 |
|
|
联络部主任: |
马学红 |
于 英 |
李 荣 |
|
编 辑: |
刘雪琴 |
于华东 |
江 晖 |
陆 丹 |
英文翻译: |
程勇刚 |
|
|
|
广 告 部: |
唐宴军 |
|
|
|